Hanes ariannol CATTERICK VILLAGE SPORTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1072386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.97k £30.32k £36.43k £29.10k £19.08k
Cyfanswm gwariant £18.03k £11.99k £47.04k £37.84k £20.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £16.34k £1.40k £1.44k £3.22k