CATTERICK VILLAGE SPORTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1072386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the Association are to provide for the inhabitants of Catterick Village and the neighbourhood in the interests of social welfare, for the facilities for recreation and leisure time occupation, for the purpose of relaxation and with the object of improving the life for the said inhabitants. To cooperate with local authorities to provide an organisation to achieve these objects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024

Cyfanswm incwm: £19,079
Cyfanswm gwariant: £20,127

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DIANE SARAH KIRKHAM Ymddiriedolwr 24 November 2022
THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF THE REVEREND MICHAEL SYDDALL
Derbyniwyd: Ar amser
Jason James Thompson Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod
Darren Anthony Rhodes Ymddiriedolwr 18 March 2017
Dim ar gofnod
HELEN ROBSON Ymddiriedolwr 13 February 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.97k £30.32k £36.43k £29.10k £19.08k
Cyfanswm gwariant £18.03k £11.99k £47.04k £37.84k £20.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £16.34k £1.40k £1.44k £3.22k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2024 19 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 14 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 14 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 26 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 26 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 20 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
67C High Street
Catterick
RICHMOND
North Yorkshire
DL10 7LL
Ffôn:
+447720237153
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael