COUNTY DURHAM AUTISTIC SUPPORT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE PROVIDE: ADVICE, INFORMATION AND SUPPORT FOR FAMILIES AND PROFESSIONALS, AN INFORMAL ADVICE LINE, TRAINING. WE WORK WITH LOCAL AUTHORITIES PROMOTING AWARENESS AND IMPROVING SERVICES FOR PEOPLE ON THE AUTISTIC SPECTRUM. SUPPORT GROUP MEETINGS ARE HELD MONTHLY AT DARLINGTON AND STANLEY. GROUP ACTIVITIES FOR AUTISTIC CHILDREN, SIBLINGS AND THEIR FAMILIES ARE ORGANISED THROUGHOUT THE YEAR.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- Durham
Llywodraethu
- 29 Medi 1998: Cofrestrwyd
- 31 Awst 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CDASG (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.59k | £12.26k | £6.14k | £7.28k | £860 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.87k | £11.40k | £8.19k | £9.86k | £4.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 20 Awst 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 20 Awst 2012 | 202 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 24 Ebrill 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 20 Awst 2012 | 567 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 24 Ebrill 2011 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 20 Awst 2012 | 932 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 24 Ebrill 2011 | 448 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 JULY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF PEOPLE WITH AUTISM (OR RELATED CONDITIONS) AND TO PROVIDE RELIEF FOR THE FAMILIES AND CARES OF SUCH PERSONS; AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS CONCERNING AUTISM AS THE COMMITTEE MAY DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window