NATIONAL GOVERNANCE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The encouragement and maintainance of good school governance, and the support, by the provision of relevant information and other means, of school governors
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,339,031
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.31m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £15.12k | |
Buddsoddiadau | £4.93k | |
Arall | £13.42k |
Cyfanswm gwariant:
£3,229,840
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.23m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £109.19k |
Pobl

46 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1171328 FOUNDATION FOR LEADERSHIP IN EDUCATION
- 01 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- NGA (Enw gwaith)
- NATIONAL GOVERNORS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL GOVERNORS' COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Tulley | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|||||||
Jane Edminson | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|||||||
Jeff Quantrill | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|||||||
Michelle Anne Foster | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||
Anthony Langan | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||
Annie McMaster | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||
Bobby Thandi | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||||
Anthea Jane Kenna | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|||||||
Alastair Cowen | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||||
Lawayne Alexandria jefferson | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £2.68m | £2.69m | £2.86m | £3.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.49m | £2.36m | £2.41m | £3.21m | £3.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £628.60k | £424.12k | £258.70k | £276.58k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.91k | £17.87k | £21.53k | £7.92k | £15.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.50m | £2.66m | £2.69m | £2.86m | £3.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.68k | £1.39k | £791 | £2.53k | £4.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.49m | £2.36m | £2.41m | £3.21m | £3.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.79k | £16.93k | £27.06k | £25.94k | £21.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £18.45k | £26.76k | £30.65k | £22.00k | £8.30k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.59k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.07m | £1.38m | £1.41m | £1.29m | £1.15m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £881.77k | £868.19k | £593.42k | £816.13k | £552.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/04/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/04/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/01/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/06/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/06/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 DEC 2016 as amended on 10 Jan 2022 as amended on 12 Nov 2022 as amended on 17 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE PUBLIC AND PARTICULAR BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL WELFARE OF CHILDREN THROUGH (A) THE PROMOTION OF HIGH STANDARDS IN SCHOOLS, COLLEGES AND OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS; AND (B) THE RAISING OF THE EFFECTIVENESS OF GOVERNING BODIES OF SUCH INSTITUTIONS ("GOVERNING BODIES") BY THE PROVISION OF RELEVANT INFORMATION, ADVICE AND TRAINING TO SUCH GOVERNING BODIES, AND TO MEMBERS THEREOF ("GOVERNORS")
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Governance Association
102 Colmore Row
BIRMINGHAM
B3 3AG
- Ffôn:
- 01212373780
- E-bost:
- LARA.ANGELL@NGA.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window