Hanes ariannol GROUP ANALYSIS SOUTH WEST

Rhif yr elusen: 1092637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.69k £19.16k £27.80k £18.41k £4.51k
Cyfanswm gwariant £18.72k £25.75k £29.49k £22.45k £13.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A