Hanes ariannol THE EDWIN CHARLES ELLIS WILL TRUST

Rhif yr elusen: 1070512
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2009 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013
Cyfanswm Incwm Gros £9.53k £4.32k £1.97k £1.35k £443
Cyfanswm gwariant £23.52k £80.06k £101.05k £10.22k £51.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A