Hanes ariannol CHAMPIONS CHURCH

Rhif yr elusen: 1072264
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £610.31k £638.82k £530.59k £645.07k £616.57k
Cyfanswm gwariant £576.29k £560.55k £460.70k £482.60k £551.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £14.02k £12.62k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £534.04k £562.16k £513.96k £582.95k £538.83k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £76.26k £76.66k £16.62k £62.12k £77.73k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £5 £10
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £576.29k £560.55k £460.70k £482.60k £486.42k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.00k £69.26k £0 £0 £2.06k
Gwariant - Sefydliad grantiau £5.00k £9.65k £6.79k £25.00k £3.34k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £65.51k