Hanes ariannol CAMDEN CITY ISLINGTON AND WESTMINSTER BEREAVEMENT SERVICE
Rhif yr elusen: 1071144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.63k | £200.74k | £214.87k | £214.07k | £187.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.06k | £189.32k | £189.50k | £181.03k | £194.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £114.77k | £114.77k | £142.52k | £164.59k | £157.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.