ymddiriedolwyr CAMDEN CITY ISLINGTON AND WESTMINSTER BEREAVEMENT SERVICE
Rhif yr elusen: 1071144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA NOEL | Cadeirydd | 09 June 2008 |
|
|
||||
Charles Roper | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Mark Stephen White | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Felicia Olney | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||
victoria woolfson | Ymddiriedolwr | 11 April 2013 |
|
|
||||
COLIN DINGWALL | Ymddiriedolwr | 09 September 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.