EAST PARK HOSTEL FOR THE HOMELESS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of homelessness by giving accommodatio, housing & support.. Relief of poverty and advancement of health. Helping people with disabilities & addictions. Includes peopleog all ages. We provide human resources and buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 13 Awst 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristina Wai Fong Rice | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Dr Hilary Edith Halstead | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Paul Andrew Hollis | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Karen Anne Ekins | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Wendy Elizabeth Wheeler | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
Carol Ann Rodhouse | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
STEPHEN VINCENT BILLINGS | Ymddiriedolwr | 16 July 1998 |
|
|||||
GILLIAN MARY BANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.49k | £20.76k | £20.23k | £21.51k | £23.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.96k | £15.59k | £16.18k | £14.85k | £9.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16TH JULY 1998
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF SHORT STAY HOSTEL ACCOMMODATION FOR HOMELESS PEOPLE OF ALL AGES, WHETHER MARRIED OR SINGLE, INCLUDING FAMILIES WITH CHILDREN. TO ENCOURAGE INDIVIDUALS TO BECOME INDEPENDENT. TO ASSIST WITH THEIR REHABILITATION INTO THE COMMUNITY AND TO MOTIVATE AND ENCOURAGE THEM TO FIND PERMANENT ACCOMMODATION AND EMPLOYMENT. TO WORK CLOSELY WITH SOCIAL SERVICES AND OTHER AGENCIES WITH SIMILAR OBJECTIVES.
Maes buddion
NORTHAMPTONSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ELMSGARTH
19 HIGH STREET
WESTON FAVELL
NORTHAMPTON
NN3 3JS
- Ffôn:
- 01604408795
- E-bost:
- stephenbillings@talktalk.net
- Gwefan:
-
talktalk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window