SHOREHAM COMMUNITY TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hire rooms for all kinds of uses: Adult Education, U3A, exercise classes, art & theatre classes as well as yoga, karate, pilates, weight watchers, blood donations, childrens activities, parties, wedding receptions etc. We also have monthly and ad hoc dances. weekly markets & monthly Art & Craft Fairs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- SHOREHAM COMMUNITY ASSOCIATION LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATT DAVIS | Cadeirydd | 24 September 2013 |
|
|
||||
MADELEINE EMPSON | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Tony Bourne | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Paul Comber | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Kate Green | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.70k | £145.95k | £215.65k | £279.64k | £313.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.22k | £196.56k | £231.60k | £258.84k | £315.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Mawrth 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Mawrth 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH MAY 1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SHOREHAM-BY-SEA AND NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF DISABILITY, SEX, COLOUR, RACE OF OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (2) TO CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY LOCAL AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE PREMISES KNOWN AS THE SHOREHAM COMMUNITY CENTRE, POND ROAD, SHOREHAM-BY-SEA FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. (3) THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION.
Maes buddion
SHOREHAM-BY-SEA AND NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHOREHAM COMMUNITY TRUST
THE SHOREHAM CENTRE
2
POND ROAD
SHOREHAM-BY-SEA
- Ffôn:
- 01273454686
- E-bost:
- info@shorehamcentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window