Hanes ariannol Open City
Rhif yr elusen: 1072104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £747.00k | £638.18k | £764.57k | £898.36k | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £774.54k | £762.85k | £728.07k | £784.32k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £183.15k | N/A | N/A | £116.21k | £196.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | N/A | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.67k | £11.94k | £112.90k | £380.52k | £399.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £70.01k | £23.82k | £10.00k | £255.14k | £325.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £654.07k | £602.08k | £605.28k | £262.70k | £437.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £252 | £345 | £0 | £0 | £146 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £36.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £76.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £739.71k | £742.05k | £627.11k | £709.38k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.83k | £20.80k | £100.97k | £74.94k | £49.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £2.50k | £2.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.