ymddiriedolwyr Open City
Rhif yr elusen: 1072104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Denner | Cadeirydd | 28 February 2023 |
|
|
||||
Carolyn Larkin | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Selina Mason | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Peter Bury | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Edward Francis | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Pooja Agrawal | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Dav Bansal | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Anna Liu | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Eleanor Dodd | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Jayden Ali | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Sara Habanananda Bailey | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.