Hanes ariannol LARCHCROFT EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1070704
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £2.20m | £3.01m | £2.26m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £2.33m | £3.19m | £2.09m | £2.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £985.64k | £860.42k | £1.14m | £945.97k | £788.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £783.51k | £1.04m | £1.46m | £984.58k | £1.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £154.61k | £300.68k | £411.13k | £326.55k | £312.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £687 | £189 | £291 | £1.10k | £1.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.72m | £2.41m | £1.66m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £608.88k | £772.06k | £436.53k | £787.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.78k | £6.39k | £0 | £0 | £1 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.