Hanes ariannol THE UK ALCOHOL FORUM

Rhif yr elusen: 1089376
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/03/2007 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A