THE CITY & EAST LONDON BEREAVEMENT SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for bereaved people who live in Tower Hamlets or who are patients, or relatives/friends of patients of Barts Health NHS Trust. Offering Bereavement Counselling, Bereavement Counselling for couples after the death of a child, Volunteer visiting service for bereaved people, Muslim Volunteer visiting service for bereaved Muslim people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 April 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £75,810 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1169797 CITY & EAST LONDON BEREAVEMENT SERVICE
- 01 Medi 1998: Cofrestrwyd
- 12 Rhagfyr 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 19/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.39k | £223.60k | £153.57k | £97.88k | £109.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £196.40k | £201.63k | £176.43k | £135.26k | £127.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.36k | £74.63k | £75.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £52.50k | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Ebrill 2017 | 07 Mehefin 2018 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Ebrill 2017 | 01 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 06 Mehefin 2017 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 04 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 23 Ebrill 2016 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 22 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18TH SEPTEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE WHO ARE PSYCHOLOGICALLY, EMOTIONALLY OR OTHERWISE DISTRESSED BY DEATH OR TERMINAL ILLNESS IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS, INCLUDING PATIENTS, RELATIVES, PARTNERS OR FRIENDS OF PATIENTS OF THE ROYAL HOSPITALS NHS TRUST.
Maes buddion
TOWER HAMLETS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window