THE CLOCK TOWER SANCTUARY BRIGHTON
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting young homeless and insecurely housed people aged 16-25 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1146777 THE CLOCK TOWER SANCTUARY
- 28 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- 31 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.00k | £124.31k | £110.52k | £145.92k | £126.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.76k | £102.43k | £120.69k | £128.23k | £104.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 30 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | 30 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 02 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 02 Awst 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 25 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 15 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 15 Mehefin 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 15 Mehefin 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 1 JUNE 1998, AMENDED ON THE 7 JULY 1998.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS "THE OBJECTS" ARE THE RELIEF OF YOUNG HOMELESS PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS WHO SEEK ASSISTANCE AT THE CLOCK TOWER SANCTUARY IN BRIGHTON SUSSEX, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: TO SUPPORT THEM BETWEEN INSECURE ACCOMMODATION AND PERMANENT HOUSING. TO PROVIDE A WARM AND CARING ENVIRONMENT AT THE CLOCK TOWER SANCTUARY BRIGHTON. TO REFER THEM TO HOUSING SERVICES AND THE OTHER ORGANISATIONS, DEPENDING ON THEIR IMMEDIATE NEEDS. TO LIAISE WITH OTHER HOUSING SERVICES ON THEIR BEHALF. TO BUILD UP A RESOURCE BANK OF HOUSING INFORMATION FOR THE USE OF THE CLOCK TOWER SANCTUARY BRIGHTON AND OTHER ORGANISATIONS THAT WOULD BENEFIT FROM SUCH INFORMATION. TO ARTICULATE THE ISSUE OF HOMELESSNESS TO THE AUTHORITIES THAT CAN HELP YOUNG PEOPLE IN BRIGHTON AND HOVE. TO PROVIDE DRINKS, FOOD AND CLOTHING PLUS BEDDING AND UTENSILS FOR THOSE IN INSECURE ACCOMMODATION. TO PROVIDE A LISTENING EAR AND ADVOCATE ON THEIR BEHALF.
Maes buddion
CLOCK TOWER SANCTUARY IN BRIGHTON SUSSEX.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window