HAMPTON & MOLESEY RIVERSIDE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is a campaigning organisation which aims to preserve, protect and enhance features of amenity, beauty and historical interest on the riversides at Hampton & Molesey, and promote public access to/usage of the river and its environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Richmond Upon Thames
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
- H.R.T. (Enw gwaith)
- HAMPTON RIVERSIDE TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzette Nicholson CLLR | Cadeirydd | 21 November 2012 |
|
|||||||||
Edward Moulton Bates | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||||||
Dr John William Nicholson | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||||||
Paula Day | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||||||
JILL SANDERS | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||||||
SUELLEN RAVEN | Ymddiriedolwr | 14 December 2012 |
|
|
||||||||
JOHN SHEAF | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|||||||||
HEATHER ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 02/08/2022 | 02/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £375 | £3.48k | £0 | £160 | £481 | |
|
Cyfanswm gwariant | £98 | £0 | £374 | £262 | £232 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Awst 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 20 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/07/1997 AS AMENDED ON 29/10/1998 AS AMENDED ON 24/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE APPEARANCE AND AMENITIES OF THE HAMPTON AND MOLESEY RIVERSIDES FROM PLATT’S EYOT TO CIGARETTE ISLAND, PROTECT THEM FROM HARMFUL DEVELOPMENT, AND IMPROVE THE PUBLIC’S ACCESS TO, AND USAGE OF, THAT REACH OF THE THAMES.
Maes buddion
HAMPTON AND MOLESEY RIVERSIDES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 BUCKINGHAM ROAD
HAMPTON
TW12 3JG
- Ffôn:
- 02089798379
- E-bost:
- cllr.s.nicholson@richmond.gov.uk
- Gwefan:
-
Www.hmrt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window