Citizens Advice Bournemouth, Christchurch and Poole

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a free, independent, confidential and impartial service of advice, information training and counsel for the benefit of the community and general public mainly but not exclusively within the Boroughs of Bournemouth and Poole or any successor body or bodies to them
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,736,727
Roddion a chymynroddion | £113.80k | |
Weithgareddau elusennol | £1.61m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £259 | |
Buddsoddiadau | £15.12k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,652,662
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.65m | |
Arall | £0 |
£15,398 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £210,000 o 2 gontract(au) llywodraeth a £374,900 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.65m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £84.07k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.65m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £99.46k |
Pobl

65 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
125 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bournemouth
- Dorset
- Poole
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1010365 POOLE CITIZENS ADVICE BUREAUX
- 18 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- Citizens Advice Bournemouth, Christchurch and Poole (Enw gwaith)
- BOURNEMOUTH CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- CITIZENS ADVICE BOURNEMOUTH AND POOLE (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Maidens | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Michael Gibson | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Paul Kemp | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Rance | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Ann Dimmock | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Chika Norah Udezue | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Andrew Karno | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
David Sargent | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
JANE BURROWS | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.46m | £1.79m | £2.72m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.24m | £1.70m | £2.70m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £585.22k | N/A | N/A | £210.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £341.50k | £585.22k | £1.06m | £1.93m | £374.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.94k | £137.70k | £86.40k | £87.52k | £113.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.37k | £63 | £180 | £0 | £259 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.32m | £1.71m | £2.62m | £1.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £604 | £356 | £647 | £5.45k | £15.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.24m | £1.70m | £2.70m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.22k | £6.54k | £5.37k | £8.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £10.00k | £133.68k | £25.48k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.82k | £45.76k | £47.45k | £35.78k | £24.12k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £365.71k | |
|
Cyfanswm asedau | £163.97k | £432.80k | £627.20k | £697.61k | £347.13k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £113.62k | £197.22k | £304.76k | £341.44k | £245.54k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 MARCH 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 21 OCTOBER 1998, 16 SEPTEMBER 2003 AND 20 MAY 2009. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23 SEP 2017 as amended on 01 Aug 2019 as amended on 03 Sep 2019 as amended on 03 Sep 2019 as amended on 03 Sep 2019 as amended on 11 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
The Charity’s objects are to promote any charitable purpose for the public benefit by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress in particular, but without limitation, for the benefit of the community in Bournemouth, Christchurch & Poole and the surrounding areas.
Maes buddion
MAINLY IN, BUT NOT EXCLUSIVELY IN, THE AREA OF THE COUNCIL OF THE BOROUGH OF BOURNEMOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Civic Centre
Bourne Avenue
BOURNEMOUTH
BH2 6DX
- Ffôn:
- 01202290967
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window