Hanes ariannol ADD INFORMATION SERVICES
Rhif yr elusen: 1070827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.27k | £94.13k | £133.16k | £174.19k | £94.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.20k | £148.97k | £125.63k | £188.16k | £128.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.76k | £31.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.76k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.