BLACKMOOR PARK INFANT HOME SCHOOL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising activities for Infant School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2020
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Ross | Cadeirydd | 05 June 2017 |
|
|
||||
Joanne Hitchmough | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Blackmoor Park Infant School | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91k | £5.76k | £4.32k | £2.23k | £5.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £583 | £79 | £72 | £119 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 460 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 460 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 825 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 825 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1190 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1190 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 FEBRUARY 1998 AS AMENDED 8 OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLACKMOOR PARK INFANT SCHOOL
LEYFIELD ROAD
LIVERPOOL
L12 9EY
- Ffôn:
- 01512288576
- E-bost:
- office@bpinfant.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window