Hanes ariannol DEVON ARTS IN SCHOOLS INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1071762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £298.63k | £302.77k | £336.20k | £271.64k | £219.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.78k | £275.45k | £234.05k | £291.68k | £294.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.00k | £23.00k | £19.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | N/A | £155.56k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.