ymddiriedolwyr 4TH MORPETH SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1070498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ELIZABETH STUART-COLE | Cadeirydd | 07 September 2014 |
|
|
||||
Tamya Walker | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Christine Claire Eileen Cruden | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||
JANET YOUNG | Ymddiriedolwr | 07 September 2014 |
|
|
||||
Roger Ashmore | Ymddiriedolwr | 05 September 2014 |
|
|
||||
Claire Francis Yates | Ymddiriedolwr | 13 July 2013 |
|
|
||||
LIZ WATERFIELD | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
ELLEN LOGAN | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|||||
NEIL FRASER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTOPHER RICHARD HOLT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr JOHN MYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIAM WALSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IMOGEN JANE WALSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.