DIAL-A-RIDE (DENBIGHSHIRE) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide fully accessible transport for residents of North Denbighshire who are unable to access public transport because of various impairments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £40,037 o 1 gontract(au) llywodraeth a £181,023 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 21 Awst 1998: Cofrestrwyd
- DIAL-A- RIDE (NORTH DENBIGHSHIRE) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Highfield | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
ANDREW RUTHERFORD | Ymddiriedolwr | 30 August 2016 |
|
|
||||
Kevin Mather | Ymddiriedolwr | 30 August 2016 |
|
|
||||
MAUREEN EDMONDSON | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.99k | £290.57k | £334.49k | £258.30k | £381.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.70k | £235.03k | £290.55k | £303.98k | £390.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £62.36k | £39.52k | £64.39k | £31.58k | £40.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £153.27k | £184.76k | £155.18k | £174.39k | £181.02k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 16/04/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/05/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RELIEF TO THE INHABITANTS OF DENBIGHSHIRE AND ITS ENVIRONS WHO HAVE NEED BECAUSE OF AGE, MENTAL OR PHYSICAL DISABILITY, OR POVERTY, AND IN PARTICULAR BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING (A) TO PROVIDE AND MAINTAIN NON-PROFIT COMMUNITY TRANSPORT SERVICES; AND (B) TO ASSIST THE CHARITABLE WORK OF ORGANISATIONS AND BODIES ENGAGED IN PROMOTING THE RELIEF OF SUCH PERSONS THROUGH THE PROVISION OF APPROPRIATE SERVICES (C) TO PRESERVE AND PROTECT THE ENVIRONMENT THROUGH THE PROMOTION OF EFFICIENT METHODS OF TRAVEL, INCLUDING THE SHARING OF VEHICLES
Maes buddion
DENBIGHSHIRE AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dial A Ride (Denbighshire) Lt
UNIT D6 Morfa Clwyd Business Centre
84 Marsh Road
RHYL
LL18 2AF
- Ffôn:
- 01745 356906
- E-bost:
- info@dialaridedenbighshire.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window