Hanes ariannol THE FOUNDATION OF NURSING STUDIES
Rhif yr elusen: 1071117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £496.99k | £458.97k | £301.66k | £350.74k | £685.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £500.16k | £494.61k | £349.35k | £452.44k | £599.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.85k | £33.85k | N/A | N/A | £159.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £196.34k | £935 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £653.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.37k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £5 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £596.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.98k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.