ULVERSTON, FORD PARK COMMUNITY GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support the disadvantaged and disabled through activities, training and volunteering opportunities. Manage the gardens and grounds as a public park for the enjoyment of the whole community. Organise a programme of cultural and social events. Operate and manage community facilities, food growing and education programmes in order to meet the needs of local people and visitors to Ulverston.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,525 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
33 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 17 Awst 2001: Cofrestrwyd
- COACH HOUSE STUDIO (Enw gwaith)
- FORD PARK (Enw gwaith)
- FORD PARK COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirley-Anne Wilson | Cadeirydd | 15 March 2016 |
|
|||||
Neil John Fleming | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Shaun Atkinson | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Bob Brown | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Rosemarie Campbell | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.50k | £99.73k | £178.20k | £234.16k | £234.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.08k | £95.27k | £136.02k | £186.46k | £186.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.30k | £30.14k | £25.08k | £8.40k | £5.53k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Mawrth 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Mawrth 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Mehefin 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 MAY 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 12 APRIL 2001 AND 8 APRIL 2005.
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE THE BENEFITS OF THE INHABITANTS OF ULVERSTON AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY PROVIDING FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; 2) TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF ULVERSTON AND OF THE NATION, THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE THAT MAY EXIST WITHIN THE BOUNDARIES OF FORD PARK, ULVERSTON, IN BUILDINGS (INCLUDING ANY STRUCTURE OR ERECTION, AND ANY PART OF A BUILDING AS SO DEFINED) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST; 3) TO ESTABLISH AND SECURE ACCESS TO FORD PARK FIELDS AND GARDENS AS A COMMUNITY AND PUBLIC AMENITY AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME, WHETHER ALONE OR IN CO OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; 4) THE ASSOCIATION SHALL BE NON PARTY IN POLITICS AND NON SECTARIAN.
Maes buddion
ULVERSTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ford Park Community Group
Ford Park
Ulverston
LA12 7JP
- Ffôn:
- 01229580666
- E-bost:
- info@ford-park.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window