Hanes ariannol STRAUSS-ELLENBOGEN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1072290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.23k £9.28k £9.25k £10.94k £10.71k
Cyfanswm gwariant £9.43k £6.50k £6.98k £9.82k £7.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A