Hanes ariannol THE BELAH CENTRE
Rhif yr elusen: 1072233
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.07k | £61.03k | £47.18k | £54.50k | £26.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.66k | £44.72k | £32.71k | £34.21k | £24.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.