BROCKTON PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing pre-schooling for 2-5 year olds within our community. Linking with local primary school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 20 Hydref 1998: Cofrestrwyd
- BROCKTON AND DISTRICT PRE-SCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Colin Leslie Yorke | Cadeirydd | 15 October 2016 |
|
|
||||
Laura FURNISS | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.75k | £36.62k | £36.65k | £21.77k | £32.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.73k | £29.94k | £36.07k | £35.24k | £32.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £14.89k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £4.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 356 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 356 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 722 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 722 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1087 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1087 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1452 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1452 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1817 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1817 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 29 October 2014
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brockton C Of E Primary School
Brockton
MUCH WENLOCK
Shropshire
TF13 6JR
- Ffôn:
- 01746785018
- E-bost:
- brockton@brocktonpreschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window