R.A.F BOSCOMBE DOWN EARLY YEARS LEARNING CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
pre school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 12 Hydref 1998: Cofrestrwyd
- 19 Mai 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- R.A.F BOSCOMBE DOWN PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.32k | £36.63k | £35.72k | £39.44k | £40.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.78k | £34.51k | £34.76k | £36.43k | £36.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | 18 Mai 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 05 Awst 2009 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | 05 Awst 2009 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | 23 Rhagfyr 2008 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 10 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 28 Chwefror 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | 20 Mehefin 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 SEPTEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN THROUGH THE PROVISION OF HAPPY, SECURE AND CARING ATMOSPHERE IN WHICH 3-5 YEAR OLD CHILDREN CAN LEARN THROUGH STRUCTURED PLAY AND EXPERIENCES. THE PLAYGROUP IS ESTABLISHED PRIMARILY TO CATER FOR THE NEEDS OF THE CHILDREN OF SERVICE PERSONNEL PARENTED BY THE RAF SUPPORT UNIT (RAFSU) BOSCOMBE DOWN.
Maes buddion
BOSCOMBE DOWN, WILTSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window