Hanes ariannol BIALA SYNAGOGUE TRUST
Rhif yr elusen: 1071797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92m | £803.47k | £570.01k | £592.35k | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £985.38k | £1.29m | £1.15m | £738.92k | £911.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.63m | £627.33k | £428.48k | £445.81k | £875.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £274.90k | £176.14k | £141.54k | £146.54k | £129.16k | |
|
Incwm - Arall | £13.57k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £653.08k | £984.09k | £820.74k | £451.97k | £864.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.54k | £0 | £45.97k | £39.49k | £47.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.50k | £11.50k | £11.00k | £10.50k | £286.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £535.34k | £458.00k | £0 | £578.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £72.54k | £0 | £45.97k | £39.49k | £47.03k | |
|
Gwariant - Arall | £259.76k | £309.37k | £287.35k | £247.46k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.