Hanes ariannol MEDEN CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1071664
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 58 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.36k £13.04k £2.03k £2.43k £11.42k
Cyfanswm gwariant £15.87k £16.05k £4.89k £5.89k £14.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A