ymddiriedolwyr ADDYSG OEDOLION CYMRU / ADULT LEARNING WALES
Rhif yr elusen: 1071234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN ANTHONY GRAYSTONE | Cadeirydd | 01 August 2015 |
|
|
||||
Lisa O'Connor | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Sam Emmett | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Nicole Evelyn Kinnaird | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Sion Aled Owen | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|||||
Dr Victory 'Segun Ezeofor | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Janet Tiley | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Judith Evans | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Dona Lewis | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Dr Salamatu Fada | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Timothy Palazon | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|||||
STEPHEN NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
CATHRINE CLARK | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PAUL FRANKS | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.