QUAKER FAMILY HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A) To promote and encourage the public study of family history, genealogy, heraldry and local history with particular reference to Quakers worldwide; B) To promote the preservation, security and accessibility of archival material; C) To promote and engage in educational activities including the issue of a regular journal and the publication and sale of other appropriate material.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Joan Harvey | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|||||
John Alan Gurney | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Brylin Rae Highton | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Timothy John Steevens | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Susan Penelope Knight | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Charles Edward Gurney Pease | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Peake Farrand | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
Patricia Jane Wormald | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
JOAN MARGARET PAGE | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.44k | £2.27k | £2.04k | £2.57k | £3.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54k | £3.26k | £893 | £3.42k | £2.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 JUNE 1994 AMENDED 19 OCTOBER 1996, 27 JUNE 1998 & 19 JUNE 1999. AS AMENDED ON 09 JUL 2016 as amended on 08 Jun 2019 as amended on 08 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
a) To promote and encourage the public study of family history, genealogy, heraldry and local history with particular reference to Quakers in the British and Irish Isles, but also to the diaspora; b) To promote the preservation, security and accessibility of archival material.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
69 Palm Street
Sheffield
S6 2XF
- Ffôn:
- 0114 258 9437
- E-bost:
- chair@qfhs.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window