Hanes ariannol NORTHUMBERLAND ORCHESTRAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1071245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.28k £261 £9.34k £9.22k £11.58k
Cyfanswm gwariant £6.18k £3.75k £10.59k £11.27k £10.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A