NORTHUMBERLAND ORCHESTRAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1071245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Amateur Symphony Orchestra providing musical education to members through weekly rehearsals leading to a concert. Minimum of two concerts a year given within our area to members of the public. Additional concerts also given to Schools to encourage school children to play music.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £11,581
Cyfanswm gwariant: £10,220

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Tyneside
  • Durham
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Awst 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Wendy Locks Ymddiriedolwr 07 October 2024
MORPETH MUSIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Karen Ann Riddle Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Adam Clark Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
David Tallent Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Nicholas Philip Barker Ymddiriedolwr 07 October 2019
Dim ar gofnod
Dr ELEANOR HORN Ymddiriedolwr 09 October 2017
Dim ar gofnod
Caterina Maria Josina Griffiths Ymddiriedolwr 09 October 2017
Dim ar gofnod
Robert Andrew I-Hsien Porter Ymddiriedolwr 19 October 2015
Dim ar gofnod
Amy Gleeson Ymddiriedolwr 07 November 2013
Dim ar gofnod
Geoffrey Carter Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF JESMOND DENE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.28k £261 £9.34k £9.22k £11.58k
Cyfanswm gwariant £6.18k £3.75k £10.59k £11.27k £10.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 01 Awst 2024 62 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 14 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 24 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 24 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 Preston Mews
NORTH SHIELDS
Tyne And Wear
NE29 0NF
Ffôn:
07743702541