Hanes ariannol The Unicorn Trust
Rhif yr elusen: 1070807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £2.33m | £2.52m | £3.00m | £3.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £2.21m | £2.31m | £2.76m | £3.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £529.45k | £881.88k | £928.33k | £1.02m | £1.60m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.69k | £25.44k | £29.85k | £7.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.91k | £780 | £10.44k | £76.70k | £93.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £233.85k | £287.68k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.83m | £2.00m | £2.48m | £2.89m | £3.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.38k | £1.45k | £9.03k | £3.74k | £12.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £39.69k | £25.44k | £25.33k | £7.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £2.21m | £2.30m | £2.73m | £3.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.52k | £5.48k | £7.04k | £35.19k | £7.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £7.60k | £7.69k | £8.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.