ymddiriedolwyr The Unicorn Trust
Rhif yr elusen: 1070807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Strivens | Cadeirydd | 17 April 2022 |
|
|
||||
Niki Dinsey | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Susan Ann Piper | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Matthew Small | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Fiona Bridget Love | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Naomi Hargreaves | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Arj Arul | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Julia Bennett | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Marion Frostick | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
David Ward | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
NATALIE MACDONALD | Ymddiriedolwr | 06 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.