Hanes ariannol COMMUNITY HOUSING AID
Rhif yr elusen: 1071945
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £367.84k | £257.79k | £402.30k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £354.48k | £268.72k | £376.39k | £144.27k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.77k | £51.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.41k | £19.70k | £142.25k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.