Ymddiriedolwyr BATH CHILD CONTACT CENTRE
Rhif yr elusen: 1071589

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Geraldine Sheila Finch | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Jill Mary Ann Oldham | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||
Ruth Margaret Whitemore | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|||||
Victoria Rachael Penaliggon | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Susan Wakefield | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Caroline Margaret Helen Fell | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
LINDA MARY CATHERINE WYON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.