NORTH LONDON MOSQUE TRUST(MASJID-E-QUBA)

Rhif yr elusen: 1071136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our objectives are the advancement of religion, advancement of education, relief of poverty, distress and sickness with a particular emphasis on the local Muslim community. At our premises, we provide facilities for daily communal worship, matrimonial services, funerary services, guidance and counselling services, and educational classes for children and adults.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £285,596
Cyfanswm gwariant: £233,949

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hackney

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Awst 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NORTH LONDON MOSQUE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Abdur Rahim Mulla Cadeirydd 05 November 2023
MOLVI EBRAHIM MULLA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH LONDON MOSQUE TRUST(MASJID-E-QUBA)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
YUNUS KAPADIA Ymddiriedolwr 05 November 2023
NORTH LONDON MOSQUE TRUST(MASJID-E-QUBA)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
TAWHID EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NAWAAL BENEVOLENCE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
EUSOOF DAWOOD AMERAT Ymddiriedolwr 09 November 2014
NORTH LONDON MOSQUE TRUST(MASJID-E-QUBA)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NAWAAL BENEVOLENCE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MOHAMED SAEED ALI BHAI DANA Ymddiriedolwr
NORTH LONDON MOSQUE TRUST(MASJID-E-QUBA)
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £326.96k £362.32k £276.81k £313.77k £285.60k
Cyfanswm gwariant £216.74k £277.56k £237.61k £219.53k £233.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 11 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 11 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 14 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
70-72 CAZENOVE ROAD
LONDON
N16 6AA
Ffôn:
02088066540