Hanes ariannol THE ALL WALES FORUM OF PARENTS AND CARERS OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES
Rhif yr elusen: 1071726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.36k | £170.16k | £200.66k | £179.31k | £204.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.49k | £143.13k | £185.35k | £190.87k | £204.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.44k | £165.77k | £165.52k | £165.52k | £188.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.