Hanes ariannol HEALTHY PRESTATYN IACH LEAGUE OF FRIENDS

Rhif yr elusen: 1073398
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £6.47k £22.43k £14.04k £10.39k £10.00k
Cyfanswm gwariant £5.81k £6.39k £25.55k £9.62k £10.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A