ymddiriedolwyr ST MARGARET'S-AT-CLIFFE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1070903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Fraser | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Shelagh Vines | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Andrew Stevenson | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||
Tony Fielding | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Heather Berwick | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
Christine WATERMAN | Ymddiriedolwr | 30 May 2014 |
|
|
||||
DAVID EDWARD JAMES HART | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SANDY LIGGINS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.