NEXUS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nexus primary function is to provide musical tuition and biblical studies on a full-time one year course. This is available regardless of faith. Additional activities include provision of venue facilities, recording studios, and instrument tuition to the local community. Performance bands are trained and equiped to work in both a youth context and for general public entertainment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1121751 NEXUS INSTITUTE OF CREATIVE ARTS
- 08 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
- 18 Ionawr 2020: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- ACADEMY OF MUSIC MINISTRY (Enw gwaith)
- AMM (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.72k | £33.70k | £32.38k | £31.68k | £507.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 19 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 29 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12 AUGUST 1998 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 25 NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS OR HARDSHIP AND OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE THROUGHOUT THE WORLD
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window