DEWHURST ST MARY C E PRIMARY SCHOOL
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO RAISE FUNDS FOR DEWHURST ST MARY C E PRIMARY SCHOOL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl
3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 15 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF DEWHURST (FODS) (Enw gwaith)
- FRIENDS OF DEWHURST ST MARY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHANIE TOBIN | Cadeirydd | 17 January 2023 |
|
|
||||
Christine Cleanthous | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
BEVERLEY FAYE FLYNN TREASURER | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84k | £2.42k | £4.23k | £6.78k | £10.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.59k | £389 | £2.79k | £6.67k | £7.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2023 | 17 Gorffenaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2022 | 14 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2021 | 13 Medi 2022 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2019 | 14 Gorffenaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 12TH OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
96 CHURCH LANE
CHESHUNT
WALTHAM CROSS
EN8 0EA
- Ffôn:
- 01992628255
- E-bost:
- fods.help@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window