Hanes ariannol MOSAIC CLUBHOUSE
Rhif yr elusen: 1071705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.23m | £1.18m | £1.22m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.19m | £1.14m | £1.22m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £664.18k | £574.27k | £580.00k | £592.76k | £768.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.95k | £109.92k | £197.79k | £210.52k | £75.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £267.76k | £242.39k | £218.54k | £190.41k | £119.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £832.05k | £991.03k | £957.47k | £1.03m | £952.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £480 | £941 | £179 | £53 | £1.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.18m | £1.10m | £1.19m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.40k | £17.47k | £42.88k | £31.66k | £32.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.25k | £29.22k | £38.61k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.