ASPERGER EAST ANGLIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ASPERGER EAST ANGLIA (AEA) PROVIDES A COMPREHENSIVE AND INTEGRATED SERVICE FOR CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS WITH ASPERGER SYNDROME (AS) AND ALL THOSE AFFECTED BY AS. AEA WORKS IN PARTNERSHIP WITH STATUTORY SERVICES AND OTHER PARTNERS TO RAISE PUBLIC AWARENESS. AEA PROVIDES SUPPORT GROUPS AND OFFERS INFORMATION AND ADVICE ON MANY ISSUES INCLUDING EDUCATION, TRAINING, BENEFITS AND EMPLOYMENT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £173,637 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 17 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- ASPERGER NORFOLK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERRY ELLIOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
ROWENA ALSTON | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
JULIE ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|||||
FIONA JANE HARE | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Rev Andrew Ronald Good | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR PETER LANGDON | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Dr ELIZABETH KERSHAW BSCPGCEPHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr EKKEHART FA STAUFENBERG CONSULTANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £369.27k | £550.84k | £399.24k | £411.86k | £403.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £370.94k | £385.08k | £430.21k | £410.40k | £434.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.81k | £38.82k | £105.47k | £40.00k | £173.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £122.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £96.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £366.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £87.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £376.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £8.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST SEALED ON 8TH JULY 1998 AND AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 2ND FEBRUARY 1999 AND 8TH JUNE 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE CHILDREN AND ADULTS WHO ARE DIAGNOSED AS SUFFERING FROM ASPERGER SYNDROME AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ASSISTANCE TO SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES AND CARERS.
Maes buddion
THE WIDER REGION OF EAST ANGLIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Charing Cross Centre
17-19 St. John Maddermarket
NORWICH
NR2 1DN
- Ffôn:
- 01603620500
- E-bost:
- info@asperger.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window