NORTH TYNESIDE DISTRICT DISABILITY FORUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ENABLE DISABLED AND ABLE BODIED PEOPLE OF ALL AGES TO COME TOGETHER INFORMALLY TO MUTUAL BENEFIT TO CONSULT AND SHARE INFORMATION ACROSS A RANGE OF PROJECTS AND ACTIVITIES ACROSS HEALTH AND SOCIAL CARE, LEISURE AND LEARNING, ENTERPRISE AND OPPORTUNTITY, SPORTS, ARTS, CULTURE.. in order to improve and enhance the quality of life of disabled people and their representtives an the N Tyneside area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1182346 NORTH TYNESIDE DISABILITY FORUM LTD
- 17 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- 11 Chwefror 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- NORTH TYNESIDE DISABILITY FORUM NTDF (Enw gwaith)
- NTDF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £486.96k | £447.28k | £476.45k | £455.79k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £464.12k | £432.99k | £452.09k | £427.86k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 03 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 02 Medi 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 05 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 05 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 28 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 23 Awst 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 APRIL 1996 AS AMENDED 2 OCTOBER 1998 AND 30 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE DDF IS ESTABLISHED TO PROMOTE THE RELIEF OF ALL DISABLED PEOPLE AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE DISABLED AND THEIR CARERS, PRINCIPALLY WITHIN NORTH TYNESIDE AND PRIMARILY TO ASSIST THOSE PERSONS BY THE PROVISION OF A FORUM TO DISCUSS AND RESPOND TO ISSUES OF INTEREST AND CONCERN TO THE DISABLED COMMUNITYY
Maes buddion
NORTH TYNESIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window