SCAMPTON PLAYMATES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY IS RUN TO PROVIDE WRAP-AROUND CHILDCARE FACILITY FOR 0 - 5 YRS AND AN EVENING AFTERSCHOOL CLUB FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £246,539 o gontract(au) llywodraeth a £93,425 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- 21 Mai 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £227.85k | £328.23k | £279.82k | £262.34k | £342.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.48k | £315.07k | £279.85k | £277.60k | £384.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £246.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £93.43k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 02 Mai 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | 02 Mai 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2016 | 25 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2016 | 25 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2015 | 20 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2015 | 20 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2014 | 04 Mehefin 2015 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2014 | 04 Mehefin 2015 | 65 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JUNE 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
SCAMPTON, LINCOLNSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window